证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2023-034
北京金橙子科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审
负责人及证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京金橙子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会成员。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及其召集人,聘任了高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现就具体情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
(一)董事选举情况
2023年9月15日,公司召开2023年第二次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生、程鹏先生、崔银巧女士、陈泽民先生为公司第四届董事会非独立董事;选举李晓静女士、王一楠先生、张庆茂先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会董事的简历详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2023-031)。
(二)董事长选举情况
2023年9月15日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举吕文杰先生担任公司第四届董事会董事长,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
(三)董事会专门委员会选举情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,董事会继续设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。公司于2023年9月15日召开第四届董事会第一次会议,逐项审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》,第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下:
委员会 | 委员 | 召集人 |
审计委员会 | 李晓静、王一楠、程鹏 | 李晓静 |
薪酬与考核委员会 | 张庆茂、李晓静、吕文杰 | 张庆茂 |
提名委员会 | 王一楠、李晓静、吕文杰 | 王一楠 |
战略委员会 | 马会文、吕文杰、张庆茂 | 吕文杰 |
其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事,且成员中半数以上为独立董事,审计委员会召集人李晓静女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
公司于2023年9月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任吕文杰先生为公司总经理,聘任陈坤女士、江帆先生、靳世伟先生、张敏先生为公司副总经理,聘任程鹏先生为公司董事会秘书,聘任崔银巧女士为公司财务总监,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
吕文杰先生、程鹏先生、崔银巧女士的简历详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2023-031),陈坤女士、江帆先生、靳世伟先生、张敏先
生的简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书程鹏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。
公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、内审负责人聘任情况
公司于2023年9月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》,同意聘任刘龙涛先生担任公司内审负责人。任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,个人简历详见附件。
四、证券事务代表聘任情况
公司于2023年9月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任高瞻先生担任公司证券事务代表。任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高瞻先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,个人简历详见附件。
五、公司部分董事届满离任情况
公司本次换届选举完成后,因任期届满,邵火先生不再担任公司独立董事。公司对邵火先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
六、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话:010-63801895
邮箱:stocks@bjjcz.com
联系地址:北京市丰台区科兴路7号3层307
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2023年9月16日
附件:
高级管理人员陈坤女士、江帆先生、靳世伟先生、张敏先生简历陈坤女士:1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融工商管理硕士(FMBA)。2008年7月至2010年12月担任瑞银证券有限责任公司投行资本市场部分析员,2011年1月至2020年5月担任长城证券股份有限公司业务董事、保荐代表人,2020年6月至2021年11月担任太平洋证券股份有限公司投行资本市场部副总经理。2021年12月至今担任公司副总经理。
截至本公告披露日,陈坤女士未持有公司股份。陈坤女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈坤女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。江帆先生:1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2008年7月至2012年6月担任北京和协航电科技有限公司产品部副经理,2012年8月至2013年6月担任北京霍尼韦尔技术试验有限公司高级软件工程师,2013年6月至2014年12月担任北京泰豪装备科技有限公司高级软件工程师,2014年12月至今担任公司研发总监。
截至本公告披露日,江帆先生通过苏州精诚至技术服务中心(有限合伙)(以下简称“精诚至”)间接持有公司股份400,000股。江帆先生与公司监事田新荣女士为夫妻关系,与其他控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江帆先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
靳世伟先生:1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年3月至今担任公司工艺开发部主管。
截至本公告披露日,靳世伟先生通过精诚至间接持有公司股份230,000股。靳世伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。靳世伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
张敏先生:1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2012年12月至2014年8月担任西门子工业软件(上海)有限公司研发工程师,2017年6月至2019年12月担任武汉库柏特科技有限公司研发负责人&合伙人,2019年12月至2021年5月担任成都耐视特科技有限公司CTO&联合创始人,2021年6月至2021年12月担任苏州金橙子激光技术有限公司技术副总经理,2021年12月至今担任苏州金橙子激光技术有限公司总经理。
截至本公告披露日,张敏先生未持有公司股份。张敏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张敏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
内审负责人刘龙涛先生简历
刘龙涛先生:1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年1月至2011年1月,任北京国电拓峰科技股份有限公司采购,2011年3月至2012年12月担任公司采购助理,2013年1月至2014年9月担任公司采购主管,2014年10月至今,担任公司生产运营中心总监。
截至本公告披露日,刘龙涛先生通过精诚至间接持有公司股份170,000股。刘龙涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘龙涛先生具备担任上市公司内审负责人所必需的专业知识和相关工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求。
证券事务代表高瞻先生简历高瞻先生:1995年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2018年7月至2020年12月,任英大基金管理有限公司机构业务部机构销售岗,2020年12月至2021年12月,任太平洋证券股份有限公司资本市场部发行与承销岗,2022年1月至今担任公司证券事务代表。截至本公告披露日,高瞻先生未持有公司股份。高瞻先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高瞻先生具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求。